SPD-Fraktion |
Andreas Brauer | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 14.05.2020 | von 01.06.2019 bis 14.05.2020 |
Christian Frey | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 30.06.2024 | von 29.08.2014 bis 30.06.2024 |
Hans-Dieter Hild | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Monja Höppner | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
Gunther Jung | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Gunther Jung | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 16.11.2020 | 30.06.2024 | von 16.11.2020 bis 30.06.2024 |
Christopher Krill | | Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 16.10.2019 | von 29.08.2014 bis 16.10.2019 |
Helmut Linke | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 23.08.2019 | 30.06.2024 | von 23.08.2019 bis 30.06.2024 |
Christel Pätzold | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 10.06.2021 | 30.06.2024 | von 10.06.2021 bis 30.06.2024 |
Helmut Pätzold | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Manfred Rauschkolb | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 14.06.2019 | 14.05.2021 | von 14.06.2019 bis 14.05.2021 |
Ralf Scheufling | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 11.04.2019 | 31.05.2019 | von 11.04.2019 bis 31.05.2019 |
Wolfgang Schwalb | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Wolfgang Schwalb | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 21.11.2019 | 30.06.2024 | von 21.11.2019 bis 30.06.2024 |
Klaus Wohnsiedler | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 13.03.2019 | von 29.08.2014 bis 13.03.2019 |
Alfred Wöllner | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2020 | von 01.06.2019 bis 30.06.2020 |
CDU-Fraktion |
Heinz-Jürgen Daub | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 19.11.2014 | von 29.08.2014 bis 19.11.2014 |
Klaus Groß | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Georg Grünewald | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Yüksel Önder | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 15.01.2015 | 31.05.2019 | von 15.01.2015 bis 31.05.2019 |
Wolfgang Steitz | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 17.06.2019 | von 29.08.2014 bis 17.06.2019 |
Reiner Unkelbach | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 30.06.2024 | von 29.08.2014 bis 30.06.2024 |
FWG-Fraktion |
Franz Blum | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 22.09.2016 | 31.05.2019 | von 22.09.2016 bis 31.05.2019 |
Tobias Eckel | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
Arnold Guderian | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 30.06.2024 | von 29.08.2014 bis 30.06.2024 |
Daniela Kauth | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 05.01.2021 | 23.01.2023 | von 05.01.2021 bis 23.01.2023 |
Andreas Kemmer | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 30.06.2024 | von 01.06.2019 bis 30.06.2024 |
Willmuth Klausing | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 13.07.2016 | von 29.08.2014 bis 13.07.2016 |
Erwin Knoth | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 08.04.2019 | 31.05.2019 | von 08.04.2019 bis 31.05.2019 |
Detlef Osterheld | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 30.06.2024 | von 29.08.2014 bis 30.06.2024 |
Nils Osterheld | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 14.10.2019 | 30.06.2024 | von 14.10.2019 bis 30.06.2024 |
Peter Philippi | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 27.01.2019 | von 29.08.2014 bis 27.01.2019 |
Donald Siebecker | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Bündnis 90/Grüne |
Stephanie Burkhardt | Bündnis 90/Grüne | Bündnis 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 30.06.2024 | von 29.08.2014 bis 30.06.2024 |
Dr. Ernst Groskurt | Bündnis 90/Grüne | Bündnis 90/Grüne Mitglied | Mitglied | 29.08.2014 | 31.05.2019 | von 29.08.2014 bis 31.05.2019 |
Dr. Karsten Schilling | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.06.2019 | 31.12.2020 | von 01.06.2019 bis 31.12.2020 |